민주평화통일자문회의 - 사무처 - 사무처장 소개
http://www.nuac.go.kr/html/int_sec_int.html?menuid=G010301
민주평화통일자문회의 이상직 사무처장
사무처 / 사무처장 소개
성 명 | 이상직 (李相直) |
---|---|
1986년 | 영남대학교 경제학과 졸업 |
1989년 | 영남대학교 경제학 석사 |
2002년 | 영남대학교 경제학 박사 |
2000년 ~ 2003년 | 사단법인 대구 생명의 숲 가꾸기 국민운동 이사 |
---|---|
2007년 ~ 2008년 | 제17대 대통령직 인수위원회 경제1분과 전문위원 |
2008년 ~ 2010년 | 한국조폐공사 경영자문위원 |
2009년 ~ 2010년 | 한국장애인고용공단 비상임 이사 |
2009년 ~ 2011년 | 한국부패학회 부회장 |
2008년 ~ (現) | 호서대학교 벤처전문대학원 부교수 |
2009년 ~ (現) | 중국 대련대학 한국학연구원 객좌교수 |
2009년 ~ (現) | 재외동포재단 자문위원 |
2010년 ~ (現) | 사회복지공동모금회 인선위원 |
2010년 ~ (現) | 재단법인 한일산업기술협력재단 정책자문위원 |
2010년 ~ (現) | 호서대학교 GLOBAL 경제사회협력센터 센터장 |
2011년 ~ (現) | 민주평화통일자문회의 사무처장 |
구분 | 성명 | 재임기간 | 비고 |
---|---|---|---|
초대 | 이범석 | 1981.04.07 ~ 1982.01.03 | 국토통일원장관 겸임 |
2대 | 손재식 | 1982.01.04 ~ 1983.07.06 | 국토통일원장관 겸임 |
3대 | 서정화 | 1983.07.07 ~ 1985.01.18 | |
4대 | 김창식 | 1985.02.21 ~ 1990.03.18 | |
5대 | 현경대 | 1990.03.19 ~ 1992.01.08 | |
6대 | 송한호 | 1992.01.09 ~ 1993.02.25 | |
7대 | 유경현 | 1993.02.26 ~ 1994.12.23 | |
8대 | 박상범 | 1994.12.24 ~ 1997.03.05 | |
9대 | 정호근 | 1997.03.06 ~ 1998.03.03 |
구분 | 성명 | 재임기간 | 비고 |
---|---|---|---|
초대 | 김상구 | 1981.04.07 ~ 1982.05.24 | |
2대 | 김훈기 | 1987.05.19 ~ 1990.03.22 | |
3대 | 박상범 | 1990.03.23 ~ 1993.02.25 | |
4대 | 김도현 | 1993.03.04 ~ 1993.12.27 | |
5대 | 남정판 | 1993.12.28 ~ 1995.12.25 | |
6대 | 남주홍 | 1995.12.26 ~ 1998.03.03 |
구분 | 성명 | 재임기간 | 비고 |
---|---|---|---|
초대 | 손진영 | 1999.06.12 ~ 2001.08.20 | |
2대 | 강동현 | 2001.08.21 ~ 2003.07.10 | |
3대 | 김희택 | 2003.07.11 ~ 2006.09.19 | |
4대 | 오세정 | 2006.09.20 ~ 2008.06.01 | |
5대 | 김대식 | 2008.06.02 ~ 2010.03.04 | |
6대 | 김병일 | 2010.03.25 ~ 2011.03.24 | |
7대 | 이상직 | 2011.03.25 ~ 현재 |
구분 | 성명 | 재임기간 | 비고 |
---|---|---|---|
김명수 | 1998.04.01 ~ 1999.05.21 | 민주평통사무국 (통일부 소속기관) |
'민주평화통일자문회의·통일교육위원' 카테고리의 다른 글
2011년도 청년회장(지구촌재난구조단) 이.취임식 (0) | 2011.03.28 |
---|---|
이상직 호서대 교수 민주평통자문회의 사무처장에 내정 (0) | 2011.03.27 |
민주평화통일자문회의 이상직 신임 사무처장 임명 (0) | 2011.03.26 |
민주평화통일자문회의 이상직 신임 사무처장 취임 (0) | 2011.03.26 |
민주평화통일자문회의 김병일 사무처장 이임사 (0) | 2011.03.26 |